- "Deutsche Volkspartei" (DtVP, DVP)
-
Kabinett Cuno (22.11.1922 - 12.8.1923)
- Kabinett Stresemann I (13.8.1923 - 4.10.1923)
- Kabinett Stresemann II (6.10.1923 - 23.11.1923)
-
Kabinett Marx I (30.11.1923 - 26.5.1924)
- Kabinett Marx II (3.6.1924 - 15.12.1924)
- Kabinett Luther I (15.1.1925 - 5.12.1925) "Bürgerblock"
- Kabinett Luther II (20.1.1926 - 12.5.1926)
-
Reichstagsabgeordnete [L]
-
Reichsjustizminister
-
Reichskanzler
-
Reichsfinanzminister
-
Reichsernährungsminister
-
Essener Bürgermeister
-
Präsident der Deutschen Reichsbank
-
Reichsminister für die besetzten Gebiete