- "Deutsche Volkspartei" (DtVP, DVP)
- Kabinett Müller II (28.6.1928 - 27.3.1930)
- Kabinett Brüning I (30.3.1930 - 7.10.1931)
-
Reichstagsabgeordnete [M]
-
Reichsfinanzminister
-
Reichswirtschaftsminister
Reichstagsabgeordnete [M]
Reichsfinanzminister
Reichswirtschaftsminister